Ymddiriedolwyr ESCAPE FAMILY SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1063500

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Gibson O'Fee | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Laura Elizabeth Keen | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Alice Park | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Holly Eloise Scarfe | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Stephen James Murphy | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
JANET MURPHY | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Janet Murphy | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Jacqueline Loraine Mary Axelby | Ymddiriedolwr | 06 October 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.