ymddiriedolwyr ORWELL PARK SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 310481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES ANTHONY DAVISON | Cadeirydd |
|
|
|||||
James Piper | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Patrick Marshall | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Katie Lawson | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Alexander Gwyther-Sandover | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
William Davison | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Timothy Pasco | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Oliver Asplin Hearsey | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Raksha Bhoola | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Tom Sexton | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Katharine Prest | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Crispin Symes | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Roland Arthur Stuart Mallinson | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Adrian Melrose | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Ben Cooper | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Phillip Evans | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Stephen Clarke | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.