ymddiriedolwyr THE VARRIER-JONES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1064595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carli Maree Baldasare | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Stuart Crouch | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||
Alan Kevin Lynch | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Daniel Browne | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Joanne Bugg | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Chris Sheasby | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Deborah Lowther | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|||||
Steven Beach | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
Michael Peter Alexander | Ymddiriedolwr | 25 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.