Hanes ariannol THE WOODEN CANAL BOAT SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 1069820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £58.55k £51.53k £77.40k £68.28k £77.14k
Cyfanswm gwariant £79.67k £12.13k £19.18k £65.45k £66.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £27.00k N/A N/A N/A