ymddiriedolwyr NORTHGATE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elizabeth Riley | Cadeirydd | 05 December 2012 |
|
|||||||||||||
Debbie Richards | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Sarah Adams | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||||
ADAM RAE | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|||||||||||||
CAROL DEBMAN | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|||||||||||||
ALAN JOHN GILLESPIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.