Hanes ariannol IPSWICH SCHOOL
Rhif yr elusen: 310493
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.73m | £17.82m | £18.54m | £19.76m | £21.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.74m | £17.82m | £18.70m | £19.81m | £21.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £706.69k | £225.21k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £111.62k | £189.19k | £141.53k | £254.55k | £137.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £267.68k | £311.35k | £172.65k | £133.10k | £329.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.34m | £17.30m | £17.51m | £19.14m | £20.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.38k | £11.57k | £14.46k | £13.68k | £12.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £706.69k | £225.21k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.20m | £17.31m | £18.02m | £19.20m | £20.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £314.09k | £221.32k | £137.89k | £131.04k | £150.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £91.58k | £76.36k | £121.13k | £151.12k | £185.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £17.90k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £225.30k | £290.00k | £541.74k | £481.35k | £527.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.