COAST AND VALE COMMUNITY ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote any charitable purposes for the benefit of the community in the Borough of Scarborough, inlcuding the towns of Scarborough, Whitby and Filey, and its neighbouring areas and, in particular, the advancement of education, the protection of health and the relief of poverty, distress and sickness; To promote and and organise co-operation in the achievement of the above purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£714,547
Roddion a chymynroddion | £49.79k | |
Weithgareddau elusennol | £636.89k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £13.53k | |
Arall | £14.34k |
Cyfanswm gwariant:
£855,623
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £855.62k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £72,118 o 1 gontract(au) llywodraeth a £14,284 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £855.62k |
Pobl

22 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1061069 RYEDALE VOLUNTARY ACTION
- 08 Ebrill 1997: Cofrestrwyd
- COAST AND MOORS VOLUNTARY ACTION (Enw blaenorol)
- SEACHANGE COMMUNITY TRUST (Enw blaenorol)
- WHITBY & DISTRICT VOLUNTARY ACTION (Enw blaenorol)
- WHITBY AND DISTRICT VOLUNTEER CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Farrow | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Alan Bradley George Pickering | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Iain Johnston | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Bob Walton | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
||||
Guy Michael Baumann | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
DAVID TIMOTHY WARNER | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £724.66k | £811.35k | £750.82k | £723.83k | £714.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £757.66k | £676.83k | £676.03k | £673.47k | £855.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £74.21k | £68.54k | £27.72k | £63.15k | £72.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.96k | £266.46k | £161.26k | £117.32k | £14.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £796 | £869 | £1.83k | £1.78k | £49.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £323.92k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £670.40k | £432.98k | £720.97k | £695.11k | £636.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.14k | £2.45k | £1.23k | £11.55k | £13.53k | |
|
Incwm - Arall | £49.32k | £51.14k | £26.80k | £15.39k | £14.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £757.66k | £676.83k | £676.03k | £673.47k | £855.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.16k | £175.62k | £168.00k | £12.05k | £185.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.09m | £3.11m | £3.21m | £3.23m | £3.02m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £418.65k | £487.52k | £558.03k | £604.46k | £691.60k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £604.97k | £559.49k | £648.38k | £672.68k | £685.49k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/03/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/02/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/03/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 18/04/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/10/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/04/2014 as amended on 27 Mar 2019 as amended on 17 May 2021
Gwrthrychau elusennol
The Charitable Objects of Coast and Vale Community Action are to promote any Charitable Purposes for the benefit of the public, principally, but not exclusively, on the Yorkshire Coast and Rural Hinterland of the Borough of Scarborough, the District of Ryedale in the County of North Yorkshire, and in the East Riding of Yorkshire (herinafter called the 'Area of Benefit', and in particular by: A. Building the capacity of local people and groups in such a way that they are better able to identify and help meet their own needs and participate more fully in society; B. Promoting urban, rural and coastal regeneration through: a. the provision of enterprise advice and consultancy; b. the provision of workspace, buildings and / or land on favourable terms; c. the provision of community, cultural, social, recreational and leisure facilities, activities and / or centres for community use; and d. such other means as may from time to time be determined by Trustees, subject to the prior written consent of the Charity Commission for England and Wales C. in furtherance of said Objects, the Charity may assist other organisations established for the benefit of said communities and promote cooperation and partnership working between all sectors in the achievement of the above purposes within the area of benefit.
Maes buddion
BOROUGH OF SCARBOROUGH INCLUDING THE TOWNS OF SCARBOROUGH, WHITBY AND FILEY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE STREET
12 LOWER CLARK STREET
SCARBOROUGH
YO12 7PW
- Ffôn:
- 01723362205
- E-bost:
- MEL@CAVCA.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window