ymddiriedolwyr VALLEY HOUSE
Rhif yr elusen: 1074539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dale Ball | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|||||
Jane Hill | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Mark Stephen Pearce | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Maffey | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Roy Smith | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
BARRY PETER WHITTINGTON | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.