Hanes ariannol Connex Community Support
Rhif yr elusen: 1067193
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.54m | £1.68m | £1.84m | £1.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.54m | £1.39m | £1.80m | £1.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £847.41k | £885.51k | £787.16k | £1.24m | £1.12m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £89.89k | £49.49k | £46.54k | £46.54k | £53.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.68k | £19.82k | £197.80k | £98.84k | £127.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £47 | £19.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £1.52m | £1.48m | £1.74m | £1.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £955 | £1.41k | £1.41k | £580 | £8.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £1.54m | £1.39m | £1.80m | £1.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.50k | £7.83k | £8.20k | £9.01k | £9.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.