ymddiriedolwyr MURRAY HALL COMMUNITY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1076896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BLEWITT | Cadeirydd | 25 November 2013 |
|
|
||||
BALWINDER KAUR | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
CHRISTINE HARRISON | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Christopher Patterson | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
JOHN JAMES MILLER | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|||||
David Hill | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.