ymddiriedolwyr TOOLS FOR SELF RELIANCE (NORTHAMPTON)
Rhif yr elusen: 1062719
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARILYN ANNE ARNOLD | Cadeirydd | 04 October 2012 |
|
|
||||
BECKIE GOODRIDGE | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
JEAN MARY DUNN | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
MRS PAM KNOWLTON | Ymddiriedolwr | 17 January 2013 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES KENNETH HAYES | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.