ymddiriedolwyr COWPER MEMORIAL MUSEUM
Rhif yr elusen: 310521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOM JONES | Cadeirydd | 19 September 2013 |
|
|
||||
Malcolm John Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Trevor Aldred | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Nicola Jane Watson | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Pamela Daley | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
|
||||
GEOFFREY SWINDELLS | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
AMANDA MOLCHER | Ymddiriedolwr | 13 January 2016 |
|
|
||||
KATE BOSTOCK | Ymddiriedolwr | 13 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.