ymddiriedolwyr THE ROYAL SCOTTISH COUNTRY DANCE SOCIETY WIRRAL BRANCH
Rhif yr elusen: 1063531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Ann Letts | Cadeirydd | 13 May 2014 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Powell | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Mary Alison Clarke | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Valerie Ann Grant | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Helen Catherine Trattles | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Carol Anne Otsa | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
DOROTHY BEHN SLADE | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
Diana Dainton | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|
||||
Peter Harvey | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.