Hanes ariannol WIRRAL MIND
Rhif yr elusen: 1064007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.19m | £1.22m | £1.32m | £1.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.18m | £1.19m | £1.34m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £122.67k | £124.34k | £122.67k | £122.50k | £141.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £779.10k | £831.36k | £950.79k | £1.04m | £1.10m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £44.86k | £108.59k | £51.90k | £50.48k | £44.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £999.48k | £1.07m | £1.16m | £1.27m | £1.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.88k | £11.13k | £9.16k | £5.59k | £7.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.86k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £1.17m | £1.18m | £1.34m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.44k | £3.56k | £3.55k | £4.18k | £4.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.64k | £2.64k | £2.64k | £6.98k | £6.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.44k | £3.56k | £3.55k | £4.18k | £4.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.64k | £2.64k | £2.80k | £2.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.