CANNOCK CHASE ADVICE CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Centre is in a deprived ex - mining area and that it helps in filling complicated forms and general help to the unemployed of the area. The Charity helps the population of Cannock Chase and the surrounding districts
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,110 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1209864 CANNOCK CHASE ADVICE CENTRE
- 24 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
- 20 Ionawr 2025: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.33k | £11.39k | £30.86k | £25.41k | £13.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.77k | £15.31k | £15.16k | £14.72k | £14.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.19k | £11.30k | £19.36k | £24.36k | £12.11k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Mehefin 2024 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Chwefror 2023 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Chwefror 2023 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 APRIL 1989 AS AMENDED 29 MAY 1997
Gwrthrychau elusennol
A) TO RELIEVE UNEMPLOYED PEOPLE AND THEIR FAMILIES WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE AND REPRESENTATION FOR THOSE WHO ARE UNABLE TO PROVIDE SUCH SERVICES FROM THEIR OWN RESOURCES. B) TO ADVANCE OR ASSIST IN THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING OF UNEMPLOYED PERSONS. C) IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATIONAL OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF UNEMPLOYED PEOPLE AND THEIR FAMILIES, BEING PEOPLE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR POVERTY OR THEIR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITION OF LIFE. D) ALSO THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE AREA OF CANNOCK CHASE BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
THE AREA OF CANNOCK CHASE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window