Hanes ariannol TRAINING AND DEVELOPMENT RESOURCE LIMITED

Rhif yr elusen: 1061605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.33m £1.79m £2.09m £2.27m £2.91m
Cyfanswm gwariant £2.34m £1.80m £1.75m £2.07m £2.37m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.03m £1.64m £1.87m £2.19m £2.73m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £165.28k
Incwm o roddion a chymynroddion £97.10k £13.70k £211.34k £0 £104.80k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £104.85k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.03m £1.64m £1.87m £2.27m £2.79m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £661 £8.78k
Incwm - Arall £96.97k £141.96k £13.56k £2.66k £3.42k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.34m £1.80m £1.75m £2.07m £2.37m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £30.39k £18.05k £18.18k £15.09k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £165.28k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0