ymddiriedolwyr BERKHAMSTED SCHOOLS GROUP
Rhif yr elusen: 310630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Gail Copland | Cadeirydd | 18 March 2023 |
|
|
||||
JACQUELINE BRABAZON | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Grant Cameron Imlah | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
Victoria Mary Mayne Bingham | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
Clare Elizabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Joseph John Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Kerry Musgrave | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Andrew Russell Hart | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Jonathan David Williams | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
Sarah Ann Shields | Ymddiriedolwr | 25 March 2017 |
|
|
||||
ANDREW JOHN WILCOCK | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|
||||
Neil Twogood | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.