Hanes ariannol GIRLS' EDUCATION COMPANY LTD
Rhif yr elusen: 310638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.43m | £27.38m | £26.53m | £29.44m | £31.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.59m | £22.27m | £24.81m | £26.85m | £30.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £657.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.33m | £276.00k | £317.00k | £153.00k | £464.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.34m | £2.20m | £1.14m | £1.89m | £2.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.45m | £23.83m | £24.46m | £26.98m | £28.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £295.00k | £324.00k | £313.00k | £335.00k | £710.62k | |
|
Incwm - Arall | £12.00k | £756.00k | £295.00k | £84.00k | £31.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.00k | £0 | £0 | £75.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.93m | £21.67m | £24.23m | £25.99m | £29.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £260.00k | £166.00k | £289.00k | £370.00k | £1.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.00k | £30.00k | £29.00k | £34.00k | £33.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.00k | £27.00k | £27.00k | £27.00k | £25.06k | |
|
Gwariant - Arall | £404.00k | £435.00k | £285.00k | £490.00k | £88 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.