Hanes ariannol THE H J CUTLER TRUST FUND ICW BUCKINGHAMSHIRE CHILTERNS UNIVERSITY COLLEGE
Rhif yr elusen: 310651
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2004 | 31/07/2005 | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113 | £118 | £138 | £165 | £181 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.