DR BUCKERIDGE'S SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
All funds used for the education and welfare of children at St Cedd's Primary School and for activities in accordance with the principals of the Church of England, like Sunday Schools or other such ways as seen fit by the managing trustees, in the area of benefit Bradwell-on-Sea.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 06 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Steven Poss | Cadeirydd | 16 October 2017 |
|
|
||||
WILLIAM HIRON | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
MICHAEL PUDNEY | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|||||
DAVID THORPE | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|||||
THERESA REED | Ymddiriedolwr | 12 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.34k | £16.30k | £15.83k | £12.70k | £16.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.21k | £19.26k | £14.14k | £5.20k | £1.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Mawrth 2022 | 136 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 20TH JUNE 1861
Gwrthrychau elusennol
A SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE POOREST BOYS AND GIRLS OF THE PARISH OF BRADWELL-JUXTA-MARE WHICH SCHOOL OR SCHOOLS SHALL CONSIST OF A BOYS' SCHOOL, A GIRLS' SCHOOL, AN INFANT SCHOOL, A SUNDAY SCHOOL AND IN ADDITION THERETO THE ESTABLISHMENT OF AN EVENING SCHOOL FOR THE INSTRUCTION OF ADULTS AND YOUNG PERSONS NOT ABLE TO ATTEND THE DAY SCHOOL
Maes buddion
PARISH OF BRADWELL-ON-SEA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Brambles
East End Road
Bradwell-On-Sea
SOUTHMINSTER
Essex
CM0 7PP
- Ffôn:
- 01621776588
- E-bost:
- buckeridge.trust@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window