GESTINGTHORPE EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing Grants for educational purposes for mainly under 25 year olds within the ancient parish of Gestingthorpe
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Essex
Llywodraethu
- 22 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHLEY COOPER | Cadeirydd |
|
||||||
Claire Craig | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Corinna R Brown | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Padgett | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Rev Beverley Vincent | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
PETER NICE | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
DEBORAH TRICIA NOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALICE RUTH NOLDA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73k | £1.77k | £1.95k | £1.90k | £1.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63k | £1.74k | £2.10k | £2.64k | £1.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 06 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF 17 OCTOBER 1969 AND 22 MARCH 1972 as amended on 13 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
(1) IN AWARDING TO BENEFICIARIES EXHIBITIONS OR GRANTS TENABLE AT ANY SECONDARY SCHOOL, TRAINING COLLEGE FOR TEACHERS, UNIVERSITY, OR OTHER INSTITUTION OF FURTHER (INCLUDING PROFESSIONAL AND TECHNICAL) EDUCATION, APPROVED BY THE TRUSTEES, TO BE AWARDED UNDER RULES TO BE MADE BY THE TRUSTEES, INCLUDING RULES AS TO THE VALUE AND PERIOD OF TENURE OF THE EXHIBITIONS, AND THE QUALIFICATIONS, AND METHOD OF ASCERTAINMENT AND SELECTION, OF CANDIDATES (2) IN PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, OUTFITS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO HELP BENEFICIARIES ON LEAVING SCHOOL, UNIVERSITY OR ANY OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT, TO PREPARE FOR, OR TO ENTER, A PROFESSION, TRADE, OR CALLING (3) OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF BENEFICIARIES
Maes buddion
THE ANCIENT PARISH OF GESTINGTHORPE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pot Kilns, Pot Kiln Chase
Gestingthorpe
Halstead
Halstead
Essex
CO9 3AU
- Ffôn:
- 07491690510
- E-bost:
- jane@crumpton-taylor.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window