Hanes ariannol HART'S AND NASH'S EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 310727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.85k £2.64k £2.74k £2.99k £3.00k
Cyfanswm gwariant £2.68k £5.32k £0 £6.84k £3.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A