HART'S AND NASH'S EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Involved with education and training. Makes grants to individuals and organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 24 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH MARSHALL | Cadeirydd |
|
||||||
Helen Rayner | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Catherine Mowat | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR NICHOLAS BOYLE FBA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN ROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.85k | £2.64k | £2.74k | £2.99k | £3.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.68k | £5.32k | £0 | £6.84k | £3.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 3RD OCTOBER 1922 as amended on 24 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
MAINTENANCE OF GREAT CHESTERFORD SCHOOL. ASSISTING PUPILS TO ATTEND SCHOOLS, INSTITUTIONS OR CLASSES FOR PURPOSES OF EDUCATION OTHER THAN ELEMENTARY; MAKING ARRANGEMENTS APOROVED BY THE LICAL EDUCATION AUTHORITY FOR ATTENDING TO THE HEALTH OR PHYSICAL CONDITION OF CHILDREN ATTENDING ANY PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL IN THE BENEFICIAL AREA; OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDINGSOCIAL AND PHYSICAL TRAINING, OF BOYS AND GIRLS OF THE POORER CLASSES OF THE SAID PARISHES.
Maes buddion
THE PARISHES OF GREAT CHESTERFORD AND LITTLE CHESTERFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tees
No 3 Journey Campus
Castle Park
Castle Street
Cambridge
CB3 0AY
- Ffôn:
- 01223702304
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window