HIGH EASTER EDUCATIONAL CHARITY

Rhif yr elusen: 310770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Assisting children of the village of High Easter via summer club and providing bible guides to children who attends the parish church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 April 2024

Cyfanswm incwm: £738
Cyfanswm gwariant: £1,302

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ionawr 1980: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Robert David Stone Cadeirydd 23 January 2020
Dim ar gofnod
Clare Stockman Ymddiriedolwr 15 January 2022
Dim ar gofnod
AMANDA HAWKINS Ymddiriedolwr 01 October 2015
Dim ar gofnod
WILL O'CONNOR Ymddiriedolwr 01 October 2015
Dim ar gofnod
JEREMY BEALE Ymddiriedolwr 17 October 2011
Dim ar gofnod
MICHAEL JOHN PARNELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 02/04/2020 02/04/2021 02/04/2022 02/04/2023 02/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £466 £424 £436 £596 £738
Cyfanswm gwariant £0 £0 £1.41k £163 £1.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2024 20 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2023 02 Medi 2024 213 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2022 23 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2020 14 Chwefror 2021 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Cherry Cottage
The Street
High Easter
Chelmsford
CM1 4QS
Ffôn:
01245230996
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael