ymddiriedolwyr GREAT BURSTEAD EXHIBITION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310836
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCES HUTT | Cadeirydd | 09 May 2013 |
|
|
||||
Fiona Smith | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Schrader | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Lorna Ann Jacob | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Michael Nathan Sinclair | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
Sarah Carswell | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
KEITH RICHARD WOOD | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
||||
JAMES BACCHUS | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
RICHARD MOORE | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.