KING EDWARD VI'S SCHOOL AT CHELMSFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Furthering the work of education at King Edward VI School, Chelmsford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL JOHN LESLIE HUTCHINSON | Cadeirydd |
|
||||||||||||||
Myra Merchant | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Teena Luxi Siriwardana | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||||||||||
Stephen Peter Foakes | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||||||||||
Dr CHRISTOPHER JON WILLIS | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
||||||||||||
ROGER LESLIE BROOKER | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
||||||||||||
IAN DONALD HOOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
ANDREW BOLESLAW SOSIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
WALTER HALL JP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
MR J F ALDRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
GARY WILLIAM MILLER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
KENNETH GEORGE HESELTINE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
ALAN FREDERICK BALL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.89k | £33.77k | £233.66k | £39.86k | £81.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.85k | £30.63k | £5.25k | £59.38k | £17.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 08/06/1966 AS AMENDED BY SCHEME DATED 03/07/1967 AS AMENDED BY A MODIFICATION ORDER 29/11/1993 AS AMENDED BY ORDER DATED 11/03/1994 AS AMENDED BY A MODIFICATION ORDER 01/04/2011
Gwrthrychau elusennol
A SCHOOL WITHIN THE MEANING OF THE EDUCATION ACTS (INCLUDING AN ACADEMY) IN WHICH RELIGIOUS INSTRUCTION SHALL BE GIVEN IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN FAITH.THE GOVERNORS MAY APPLY A YEARLY SUM OF NOT MORE THAN £500 IN PROVIDING SUCH BENEFITS OF ANY KIND FOR THE SCHOOL AS THEY DEEM APPROPRIATE BEING BENEFITS OF A KIND NOT ORDINARILY PROVIDED FROM GRANT PAID UNDER SECTION 79(1) OF THE EDUCATION REFORM ACT 1988. THE RESIDUE OF THE SAID NET INCOME SHALL BE APPLIED BY THE GOVERNORS IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS: A) IN AWARDING TO BENEFICIARIES SCHOLARSHIPS, BURSARIES, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY OR OTHER PLACE OF LEARNING APPROVED BY THE GOVERNORS. B) IN PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, OUTFITS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO HELP BENEFICIARIES ON LEAVING SCHOOL, A UNIVERSITY OR ANY OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT TO PREPARE FOR OR TO ENTER, A PROFESSION, TRADE OR CALLING. C) IN AWARDING SCHOLARSHIPS OR MAINTENANCE ALLOWANCES TO ENABLE BENEFICIARIES TO TRAVEL ABROAD OR PURSUE THEIR EDUCATION. D) IN PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED FROM GRANT PAID UNDER SECTION 79(1) OF THE EDUCATION REFORM ACT 1988, FOR RECREATION AND SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING, INCLUDING THE PROVISION OF COACHING IN ATHLETICS, SPORTS, AND GAMES, FOR BENEFICIARIES WHO ARE RECEIVING PRIMARY, SECONDARY OR FURTHER EDUCATION; AND E) IN PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE BENEFICIARIES TO STUDY MUSIC AND OTHER ARTS. (BENEFICIARIES MEANS PERSONS UNDER 25 WHO ARE ABOUT TO ATTEND OR HAVE ATTENDED FOR A PERIOD OF 2 YEARS THE SCHOOL OR ARE RESIDENT IN CHELMSFORD AND WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE)
Maes buddion
BOROUGH OF CHELMSFORD OR RURAL DISTRICT OF CHELMSFORD.
Elusennau cysylltiedig
- 28 Gorffennaf 1966 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
King Edward Vi Grammar School
Broomfield Road
CHELMSFORD
CM1 3SX
- Ffôn:
- 01245353510
- E-bost:
- IBAINBRIDGEDYER@KEGS.ORG.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window