SIR GEORGE MONOUX'S EXHIBITION FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awards small financial grants to students seeking assistance with their Higher Education. Awards are made annually in September.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 26 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES HEDGES | Cadeirydd | 09 May 2012 |
|
|
||||
Gerry Lyons Councillor | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Tim James Councillor | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Mark Hough | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|||||
MAUREEN MURRAY | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
SYLVIA POULSEN | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|
||||
STEVE NEWTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.81k | £45 | £10.05k | £936 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.82k | £800 | £2.90k | £6.95k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ebrill 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 9 MARCH 1920 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
MAINTENANCE OF A SCHOLARSHIP TENABLE AT SIR GEORGE MONOUX'S GRAMMAR SCHOOL, WALTHAMSTOW TO BE CALLED THE RITCHIE-WHITTINGHAM SCHOLARSHIP. MAINTENANCE OF LEAVING EXHIBITIONS, SCHOOL EXHIBITIONS AND MAINTENANCE ALLOWANCES FOR BOYS AND GIRLS RESIDENT IN THE BENEFICIAL AREA IN CONNEXION WITH THE SAID SCHOOL AND WALTHAMSTOW COUNTY HIGH SCHOOL FOR GIRLS
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF WALTHAMSTOW
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WALTHAMSTOW TOWN HALL
FOREST ROAD
WALTHAMSTOW
LONDON
E17 4JF
- Ffôn:
- 02084963592
- E-bost:
- Duncan.Pike@walthamforest.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window