Dogfen lywodraethu ROYAL WANSTEAD SCHOOL
Rhif yr elusen: 310916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL WANSTEAD SCHOOL ACTS OF 1843,1939,1959. SCHEME OF 1 DECEMBER 1955 AS VARIED 30 NOVEMBER 1971 AND 11 FEBRUARY 1991 AND REGULATIONS ADOPTED 30 NOVEMBER 2010 AMENDED 09 SEPTEMBER 2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION AND TO SECURE THE ADVANCEMENT IN LIFE OF BOYS AND GIRLS WHO ARE ORPHANS,DEPRIVED CHILDREN OR IN NEED OF CARE OR PROTECTION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.