Hanes ariannol THE CLARISSA CHUBB TRUST FUND IN CONNEXION WITH WALTHAMSTOW SCHOOL FOR GIRLS

Rhif yr elusen: 310931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 08/07/2019 08/07/2020 08/07/2021 08/07/2022 08/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £502 £512 £522 £535 £543
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £1 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A