Hanes ariannol THE COOPERS' COMPANY AND COBORN EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £476.61k | £471.53k | £395.93k | £395.93k | £556.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £355.93k | £344.04k | £283.94k | £283.94k | £451.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £546.09k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.03k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £384.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £66.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £235.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £56.05k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.