ymddiriedolwyr THE ROYAL CALEDONIAN EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 310952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvey Tilley | Cadeirydd | 10 March 2024 |
|
|
||||
Fiona Jackson | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Jessica Bryce | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Fiona Barbour-Smith | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Sarah Dickie | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|||||
Gordon Rae | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Max Ogilvy Young | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Carla Louise Grant | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Isla Campbell Lupton | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Neil Douglas Roderick McLennan | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.