BUSHEY, ASHFIELD SCHOOL FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity works for the education of children and adults "of the labouring, manufacturing and other poorer classes" in Bushey, Herts and its environs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1169602 ASHFIELD EDUCATIONAL FUND (BUSHEY)
- 27 Mai 1963: Cofrestrwyd
- 22 Ionawr 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- TRUSTEES OF ASHFIELD SCHOOL (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54k | £389.51k | £398.00k | £231 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.85k | £9.03k | £67 | £397.14k | £16 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | 18 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2017 | 01 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | 04 Mehefin 2017 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | 04 Mehefin 2017 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | 02 Mehefin 2016 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | 18 Gorffennaf 2016 | 48 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 21ST OCTOBER 1898, AS VARIED BY SCHEME DATED 9TH OCTOBER 1950
Gwrthrychau elusennol
SCHOOL FOR THE EDUCATION OF CHILDREN AND ADULTS OR CHILDREN ONLY OF THE LABOURING, MANUFACTURING AND OTHER POORER CLASSES IN THE BENEFICIAL AREA.
Maes buddion
BUSHEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window