THE SALUSBURY AND BURROUGHS EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes grants to Church of England Schools in Offley and Cockernhoe. Gives financial assistance to persons of either sex, who are resident in Offley and who have not attained the age of 25 years; for outfits, clothing, tools, instruments or books in order to prepare for, or to enter, a profession, trade or calling.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 10 Awst 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Louise Noden | Cadeirydd | 24 April 2018 |
|
|
||||
Kelly Jane Smith | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Richard Alvarez | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Helen Louise Harris | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||
MR WILL DYER | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|
||||
ROGER BRIAN PIEPENSTOCK | Ymddiriedolwr | 03 October 2012 |
|
|
||||
ALISTAIR DAVID MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev TERRANCE JAMES BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.68k | £2.92k | £13.37k | £19.04k | £18.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.24k | £7.10k | £73.11k | £12.33k | £14.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 3 JULY 1964 AMENDED BY ORDER OF 18 APRIL 2006 AND RESOLUTION OF 3 OCTOBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
(A) FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS THE COST OF ALTERATIONS OF, AND REPAIRS TO, THE SCHOOLS OF THE FOUNDATION. (B) THE APPLICATION OF SUCH YEARLY SUMS AS THE TRUSTEES MAY THINK FIT IN PROVIDING SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY. (C) THE PROVISION OF ASSISTANCE FOR HIGHER, EDUCATION BY MEANS OF EXHIBITIONS TENABLE AT ANY PLACE OF HIGHER EDUCATION OR FURTHER (INCLUDING PROFESSIONAL OR TECHNICAL EDUCATION OR FINANCIAL HELP TO ENABLE BENEFICIARIES TO PREPARE FOR , OR THE ENTER, A PROFESSION, TRADE OR CALLING.(D) OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF BENEFICIARIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 West Lane
Great Offley
Hitchin
Hertfordshire
SG5 3AJ
- Ffôn:
- 01462768725
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window