ymddiriedolwyr THE SALUSBURY AND BURROUGHS EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Louise Noden | Cadeirydd | 24 April 2018 |
|
|
||||
Kelly Jane Smith | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Richard Alvarez | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Helen Louise Harris | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||
MR WILL DYER | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|
||||
ROGER BRIAN PIEPENSTOCK | Ymddiriedolwr | 03 October 2012 |
|
|
||||
ALISTAIR DAVID MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev TERRANCE JAMES BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.