HOCKERILL EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 311018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion of education and training by making grants to defined categories of individuals in higher and further education, with a priority to teacher training and to Religious Education; grants to organisations for research of development of Religious Education; grants to the church's educational work, particularly in the Dioceses of Chelmsford and St Albans.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £365,000
Cyfanswm gwariant: £382,325

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Ionawr 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HOCKERILL COLLEGE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Archdeacon Janet Mackenzie Cadeirydd 31 December 2018
THE ST ALBANS DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF MAY BRUCE ROBINSON FOR THE REPAIR AND UPKEEP OF THE CHURCH OF ST GILES, SOUTH MIMMS
Derbyniwyd: Ar amser
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
NEW BARNET PAROCHIAL SCHOOLS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SHARED CHURCHES (HERTFORDSHIRE AND BEDFORDSHIRE) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Ruth Elizabeth Everett Ymddiriedolwr 28 August 2024
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Rt Rev Roger Anthony Brett Morris Ymddiriedolwr 28 August 2024
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
INNERVATION TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy Adam Rouse Ymddiriedolwr 28 August 2024
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
The Venerable Jonathan Edward Croucher Ymddiriedolwr 28 August 2024
Dim ar gofnod
Carrie Prior Ymddiriedolwr 18 May 2023
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Rt Rev Dr Gulnar Eleanor Francis-Dehqani Ymddiriedolwr 30 November 2022
THE CHARITY FOR LICENSED MINISTERS IN THE DIOCESE OF CHELMSFORD
Derbyniwyd: Ar amser
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
David Roy Lodge Ymddiriedolwr 30 November 2022
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Judy Ann King Ymddiriedolwr 30 November 2021
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Anthea Jane Kenna Ymddiriedolwr 13 May 2015
KESWICK HALL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
NATIONAL GOVERNANCE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN GRAHAM BIRD Ymddiriedolwr
ROGER DANIEL FOR SERMON AND POOR
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARA RIANDA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS WITH ST JOHN, HERTFORD
Derbyniwyd: Ar amser
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ROGER DANIEL (FOR POOR PRISONERS)
Derbyniwyd: Ar amser
ALL SAINTS CHURCH FUNDS FOR ORGANIST
Derbyniwyd: Ar amser
SIR JOHN HARRISON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE OVERSEAS BISHOPRICS' FUND
Derbyniwyd: Ar amser
JANET ROSEMARY SCOTT Ymddiriedolwr
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
RT REVD DR ALAN GREGORY CLAYTON SMITH BA MA PHD Ymddiriedolwr
St Etheldreda’s Bedford Trust
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST ALBANS DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE HOCKERILL EDUCATIONAL COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £354.65k £321.50k £329.04k £356.16k £365.00k
Cyfanswm gwariant £359.22k £369.03k £332.61k £331.70k £382.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 22 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 22 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 14 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 14 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 06 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 03 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 03 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 02 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 02 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 Swallows
Harlow
CM17 0AR
Ffôn:
01279420855