Hanes ariannol ALL NATIONS CHRISTIAN COLLEGE LIMITED
Rhif yr elusen: 311028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £1.62m | £2.24m | £1.86m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55m | £1.47m | £1.65m | £1.83m | £1.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.56k | £9.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £201.54k | £641.48k | £970.11k | £348.74k | £259.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £122.54k | £40.93k | £51.39k | £137.42k | £129.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £997.19k | £913.82k | £1.20m | £1.35m | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.38k | £10.34k | £5.90k | £15.82k | £16.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £10.30k | £9.89k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.09k | £332.42k | £541.23k | £86.41k | £41.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.43m | £1.39m | £1.55m | £1.68m | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £121.04k | £82.92k | £92.65k | £156.48k | £168.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.76k | £12.68k | £12.70k | £17.04k | £15.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.