ymddiriedolwyr THE WATFORD GRAMMAR SCHOOLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 311048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Nokes | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||
Fiona Shore | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||
GILL COLLISON | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||||
Tim Cosgrove | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||||
BRIDGET LYNE | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|||||||||||
Rev TONY RINDL | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|||||||||||
PETER EDWARD NUNN | Ymddiriedolwr | 21 October 2011 |
|
|
||||||||||
MR DAVID ARRIGHI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
PERCY MCCLOSKEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.