ymddiriedolwyr ST ALBANS HIGH SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 311065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Paul Ascott | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||
Balbinder Singh Tattar | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Bjorn Hobart | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Rev Joanne Kelly- Moore | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Sara Kironde-Strain | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Lara Bernard | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Alison Jane Arnold | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Carol Elizabeth Jewell | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
Christopher James Murray | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
Maria Terese Carradice | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
SIMON RICHARD MARTIN | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
NEIL JAMES ENRIGHT | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.