Hanes ariannol ST EDMUND'S COLLEGE
Rhif yr elusen: 311073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.43m | £13.82m | £14.43m | £17.31m | £18.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.78m | £13.51m | £13.36m | £15.66m | £19.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.62m | £7.79k | £53.66k | £114.66k | £15.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £81.74k | £95.14k | £92.59k | £138.35k | £167.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.71m | £13.13m | £14.06m | £17.02m | £17.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.70k | £17.39k | £839 | £18.84k | £149.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £571.23k | £222.26k | £13.27k | £67.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.73m | £13.45m | £13.27m | £15.47m | £19.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.51k | £53.72k | £91.16k | £194.87k | £375.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.04k | £22.01k | £36.63k | £34.36k | £41.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.87k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.