ymddiriedolwyr ST EDMUND'S COLLEGE
Rhif yr elusen: 311073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul John Raynes | Cadeirydd | 09 March 2018 |
|
|||||||
Sister Jane Livesey | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||||
Rev David Curtis | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||||
Rev Michael William O'Boy | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|||||||
Veronica Fulton | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|||||||
Cardinal Vincent Nichols | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|||||||
Nicola Walsh | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|||||||
Dr Stephen Grounds | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|||||||
JANE EMMA RANZETTA | Ymddiriedolwr | 20 March 2015 |
|
|
||||||
Rev ALBAN PETER EDMUND MCCOY | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||||
JOHN MALCOLM CORNELIUS BRYANT BA | Ymddiriedolwr | 28 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.