Ymddiriedolwyr CHARLOTTE HOUSE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 311075

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Peterson | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
Zainab Odutola | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Sarah Hollis | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Simon William Leigh Reader | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Caroline Smethers | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Shreya Ramroop | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Robert John Stuttaford | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||
Diana Margaret Phillipa Wilson | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|
||||
ADAM GEORGE HATFIELD ACA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL MCGLONE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.