ymddiriedolwyr LANGLEY SCHOOL
Rhif yr elusen: 311270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Stanbridge | Cadeirydd | 06 December 2019 |
|
|
||||
Denise Findlay | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Kim Goodby | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Malcolm John Streatfield | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Julian Barnwell | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Zak Ashley Virgin | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
CAROLINE PAIN | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
JOHN MILLER | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
STEPHEN BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.