Trosolwg o’r elusen THOMAS WHITFIELD
Rhif yr elusen: 206109-7
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 11 JANUARY 1898 AS VARIED BY SCHEMES OF 29 NOVEMBER 1898, 5 MAY 1911, 2 OCTOBER 1953 AND 7 APRIL 1966.
Gwrthrychau elusennol
PAYMENTS TO THE VICAR OF WADHURST FOR PREACHING A SERMON ON THE 1ST MAY AND ON ASCENSION DAY THE RESIDUE OF THE INCOME IS APPLICABLE IN THE MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS WHO HAVE LIVED IN THE ANCIENT PARISH OF WADHURST FOR AT LEAST TWO YEARS.
Maes buddion
PARISH OF WADHURST
Hanes cofrestru
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.