ymddiriedolwyr THE CHURCH SCHOOLS OF CAMBRIDGE (THE OLD SCHOOLS)
Rhif yr elusen: 311326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIA PRITCHARD | Cadeirydd | 27 September 2013 |
|
|
||||||
Rev Ruth Barry | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Rev Imogen Nay | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Rev Andrew Day | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|||||||
MATTHEW CHRISTOPHER ALAN PETTIFER | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
||||||
GILL AMBROSE | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|||||||
REV DR JANET CONSTANCE BUNKER | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|||||||
ANDREW IAN MACLELLAN | Ymddiriedolwr | 07 January 1981 |
|
|
||||||
DR KEITH CARNE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DAVID MICHAEL FARRER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.