BURWELL EDUCATION FOUNDATION

Rhif yr elusen: 311330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides grants for educational purposes for residents of Burwell, Cambridgeshire. Grants are paid from land rental monies.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £4,759
Cyfanswm gwariant: £7,780

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BURWELL EDUCATIONAL FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ELEANOR JANE WILLIAMS Cadeirydd 20 June 2011
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN BURWELL WITH ST ETHELDREDA AND THE HOLY TRINITY REACH
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S BURWELL PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARLES WILLIAM HUNT COAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
THE GUILD OF HEALTH AND ST RAPHAEL
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Stephen Charles Martin Ymddiriedolwr 21 June 2021
ST MARY'S BURWELL PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN BURWELL WITH ST ETHELDREDA AND THE HOLY TRINITY REACH
Derbyniwyd: Ar amser
Jeremy Lander Ymddiriedolwr 21 June 2021
CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
JACQUELINE MAY LUCAS Ymddiriedolwr 07 December 2015
CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
MARY HELEN HAMMOND Ymddiriedolwr 13 December 2011
BURWELL COMMUNITY PRINT CENTRE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
KENNETH WILFRED HURRELL Ymddiriedolwr 05 December 2005
CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
SIMON NEIL OGILVIE Ymddiriedolwr 22 March 1999
CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN BURWELL WITH ST ETHELDREDA AND THE HOLY TRINITY REACH
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.69k £4.73k £5.06k £6.68k £4.76k
Cyfanswm gwariant £3.76k £6.28k £3.54k £7.44k £7.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 12 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 19 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 16 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
72 NEWMARKET ROAD
BURWELL
CAMBRIDGE
CB25 0AE
Ffôn:
01638 743556
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael