PERRY AND HYETT APPRENTICING AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 311484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Educational grants to young people organisations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £1,247
Cyfanswm gwariant: £1,545

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Hydref 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Anthony Alexander Cadeirydd 13 March 2019
UNITED ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
BLUECOAT SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WOTTON UNDER EDGE UNITED CHARITIES FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Morgan Ymddiriedolwr 20 March 2024
WOTTON UNDER EDGE UNITED CHARITIES FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
BLUECOAT SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
UNITED ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
John Lewis Ymddiriedolwr 19 October 2022
UNITED ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
BLUECOAT SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WOTTON UNDER EDGE UNITED CHARITIES FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL BARTON Ymddiriedolwr 15 June 2022
UNITED ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
BLUECOAT SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WOTTON UNDER EDGE UNITED CHARITIES FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
David Baird Ymddiriedolwr 16 March 2022
BLUECOAT SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WOTTON UNDER EDGE UNITED CHARITIES FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
Teresa Louise Creese Ymddiriedolwr 28 June 2021
Dim ar gofnod
Lucy Stanley Ymddiriedolwr 10 March 2021
Dim ar gofnod
Jonathan Anthony Turner Ymddiriedolwr 13 June 2018
Dim ar gofnod
DR Sarah Catherine Robinson Ymddiriedolwr 08 March 2017
UNITED ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
WOTTON UNDER EDGE UNITED CHARITIES FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
BLUECOAT SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GEORGE DESMOND CARPENTER Ymddiriedolwr
WOTTON UNDER EDGE UNITED CHARITIES FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
BLUECOAT SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.16k £1.19k £1.21k £1.24k £1.25k
Cyfanswm gwariant £1.20k £1.00k £1.30k £775 £1.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE CHARITIES OFFICE
PERRY AND DAWES ALMSHOUSES
CHURCH STREET
WOTTON UNDER EDGE
GLOS
GL12 7HE
Ffôn:
00000 000000
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael