Hanes ariannol ARNOLFINI GALLERY CIO

Rhif yr elusen: 311504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.44m £1.27m £1.44m £1.55m £1.53m
Cyfanswm gwariant £1.23m £841.80k £1.31m £1.55m £1.58m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £953.61k £909.28k £730.65k £725.01k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.31m £1.02m £813.52k £898.51k £858.60k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £160.12k £432.63k £441.73k £407.44k
Incwm - Weithgareddau elusennol £23.99k £17.06k £68.57k £115.11k £133.98k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £105.67k £77.18k £71.94k £87.93k £107.60k
Incwm - Arall £0 £0 £57.23k £9.32k £2.61k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.21m £699.81k £1.02m £1.27m £1.31m
Gwariant - Ar godi arian £21.15k £141.99k £290.17k £280.64k £270.50k
Gwariant - Llywodraethu £59.16k £37.25k £29.48k £29.31k £121.49k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £21.15k £19.05k £19.93k £18.72k £19.31k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0