ymddiriedolwyr THE RODBOROUGH OLD SCHOOL
Rhif yr elusen: 311519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter alan Francis | Cadeirydd | 26 May 2019 |
|
|||||||
Victoria Jane Shotton | Ymddiriedolwr | 10 July 2021 |
|
|
||||||
Helen Acock | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||
Sarah Katherine Haslam | Ymddiriedolwr | 28 June 2020 |
|
|
||||||
Ian Hywell Anthony Sullivan | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||||
Bernard Cedric John | Ymddiriedolwr | 26 May 2019 |
|
|
||||||
Margaret Lois Atkinson | Ymddiriedolwr | 26 May 2019 |
|
|
||||||
John Keith Atkinson | Ymddiriedolwr | 26 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.