Hanes ariannol HIGGS AND COOPER'S EDUCATIONAL CHARITY

Rhif yr elusen: 311570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.18k £17.34k £17.23k £21.75k £24.66k
Cyfanswm gwariant £24.18k £13.55k £7.73k £30.25k £19.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A