HIGGS AND COOPER'S EDUCATIONAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides grants to young people who live in or were born in Charlton Kings and are under the age of 25. These grants are made for educational purposes - e.g. funding towards National Curriculum history trips, music lessons, activities associated with Guiding and Scouting (such as international gatherings), support for university or college education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1976: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN RICHARD COLE WOOLLEY | Ymddiriedolwr | 14 December 2024 |
|
|||||
Anna Macfadzean | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Fiona Connor | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|||||
Angie Boyes | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|||||
Gregory Pigott | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|||||
PETER JOHN AYLOTT | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|||||
AIDAN ROSE | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
Matt Babbage | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.18k | £17.34k | £17.23k | £21.75k | £24.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.18k | £13.55k | £7.73k | £30.25k | £19.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 13 FEBRUARY 1976
Gwrthrychau elusennol
NOT MORE THAN ONE QUARTER OF THE INCOME MAY BE PAID TO THE MANAGERS OF ANY PRIMARY SCHOOL BEING A VOLUNTARY AIDED SCHOOL-ATTENDED BY PUPILS FROM THE AREA FO BENEFIT.-FOR APPLICATION TOWARDS REPAIRS TO THOSE SCHOOLS. FURTHER INCOME, AGAIN NO MORE THAN ONE QUARTER CAN BE USED IN PROVDING SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOR NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR ANY MAINTAINED PRIMARY OR SECONDARY SCHOOL. INCOME MAY ALSO BE APPLIED IN AWARDING SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS, ALLOWANCES, GRANTS TENABLE AT ANY SECONDARY SCHOOL, COLLEGE OF EDUCATION OR UNIVERSITY AND PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO ALLOW BENEFICIARIES TO PURSUE THEIR EDUCATION OR ENTER A PROFESSION
Maes buddion
FORMER PARISH OF CHARLTON KING'S
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 Beeches Road
Charlton Kings
CHELTENHAM
Gloucestershire
GL53 8NL
- Ffôn:
- 07887756855
- E-bost:
- applications@higgsandcooper.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window